Hanes ariannol BREATHING SPACE (THE CHARITY)
Rhif yr elusen: 1043433
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.52k | £37.70k | £71.20k | £44.09k | £41.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.46k | £55.05k | £49.29k | £39.93k | £36.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £12.49k | £8.46k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.24k | £4.47k | £8.47k | £4.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.