Hanes ariannol THE UNIVERSAL CHURCH OF THE KINGDOM OF GOD
Rhif yr elusen: 1043985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.06m | £14.36m | £14.22m | £15.39m | £15.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.53m | £14.30m | £13.92m | £13.29m | £13.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.66k | N/A | £3.55k | £11.72k | £2.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.71m | £12.92m | £12.80m | £13.69m | £13.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £795.70k | £729.89k | £502.82k | £1.05m | £804.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £426.27k | £534.84k | £201.70k | £406.73k | £535.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £132.85k | £178.01k | £85.45k | £65.16k | £290.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £625.70k | £180.95k | £114.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.29m | £14.05m | £13.65m | £13.01m | £13.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £237.57k | £247.55k | £265.61k | £286.28k | £222.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £398.24k | £432.26k | £384.65k | £439.03k | £493.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.