ymddiriedolwyr TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY (NOTTINGHAM)
Rhif yr elusen: 1044031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jnanaruchi Cox | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
UPEKSHANANDI MONIKA PODGORSKA | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Rachel Woodburn | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Gareth Jonathan Austin | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
MISS LUCY JANE SPENCE | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
MS JOANNE KSHANTIKA COATES | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
MS CORNELIA REMIJN | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.