ymddiriedolwyr CHURCHILL PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1044073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAN YANDELL | Cadeirydd | 31 January 2013 |
|
|
||||
Sarah Zanetti | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Beth Ross | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Sasha Robinson | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
michael parsons | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Carla Robbins | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Naomi Williams | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Joanna Avery | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Amy Ashman | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.