ymddiriedolwyr PLATFORM (LONDON)
Rhif yr elusen: 1044485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Edward Newman | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Farah Sanaa Ahmed | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Anna Margaret Hashmi-Queen | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Esra Ozkan | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Anna Marie Llewellyn | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Tahir Latif | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.