Dogfen lywodraethu SUFFOLK AND NORTH ESSEX OCCUPATIONAL SAFETY GROUP
Rhif yr elusen: 1044606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 APR 1965 AS AMENDED ON 22 APR 1993 AS AMENDED ON 15 DEC 1994 AS AMENDED ON 20 JUL 2000 as amended on 18 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS RELATING TO HEALTH AND SAFETY AT WORK
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE SUFFOLK AND NORTH ESSEX
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.