Hanes ariannol HEART RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 1044821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.56m | £2.63m | £2.74m | £2.73m | £2.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £3.34m | £1.59m | £3.58m | £3.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.43k | N/A | £100.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.04m | £2.15m | £2.45m | £2.33m | £2.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.71k | £12.38k | £1.60k | £144.06k | £254.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £263.14k | £0 | £90.93k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £193.48k | £199.02k | £171.32k | £164.84k | £182.79k | |
|
Incwm - Arall | £332.95k | £0 | £121.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.71m | £1.76m | £2.11m | £2.01m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £2.72m | £1.17m | £3.10m | £3.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £596.31k | £613.32k | £422.39k | £473.01k | £635.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £122.60k | £124.80k | £111.94k | £98.84k | £119.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.69m | £1.59m | £172.76k | £2.14m | £2.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.72k | £47.23k | £51.95k | £57.78k | £61.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.