ymddiriedolwyr THE JAMES CAIRD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1044864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Lambert | Cadeirydd | 04 November 2017 |
|
|||||
Timothy Winter | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
sebastian coulthard | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dorothy Wright | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|||||
DR Andrew Norman Kinniburgh | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Roger Ian Slade | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN PARKER | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
DAVID HECTOR MCLEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE HON ALEXANDRA SHACKLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN AINSLEY BARDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEPHEN SCOTT FAWCETT FRICS FRGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.