Hanes ariannol One Fylde Limited
Rhif yr elusen: 1045039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.71m | £13.42m | £11.59m | £12.02m | £12.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.78m | £11.25m | £11.22m | £11.71m | £12.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.99m | £9.94m | £10.35m | £10.53m | £11.05m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £310.10k | £491.95k | £24.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.52k | £2.59m | £2.28k | £6.48k | £2.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.69m | £10.81m | £11.25m | £11.52m | £12.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £8.64k | £18.70k | £338.10k | £492.56k | £162.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.78m | £11.25m | £11.22m | £11.71m | £12.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £36.25k | £52.30k | £40.54k | £43.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.