ymddiriedolwyr THE FOVANT BADGES SOCIETY
Rhif yr elusen: 1045087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Anna Green | Cadeirydd | 21 March 2022 |
|
|
||||
Oliver Chamberlain QVRM TD DL | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
Peter Harvey | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Commodore Richard Lord RN Retd. | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
HELEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
LESLIE BRANTINGHAM | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
David Gorse | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
TERENCE STUART LISTER | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.