ymddiriedolwyr WEST WALES ACTION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1045123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT BRIAN BAMFORTH | Cadeirydd | 11 March 2013 |
|
|||||
Michael Andrew Howard | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Karen Alison Cuin | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Cara Jane Young | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Wilkinson | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Katie Bowen | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
Margaret Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
ERIC MICHAEL DAYMOND | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.