Hanes ariannol COMMUNITY LINKS BROMLEY
Rhif yr elusen: 1045255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £363.86k | £416.99k | £606.52k | £578.05k | £702.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £382.42k | £305.57k | £515.88k | £555.62k | £573.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £259.08k | £48.00k | N/A | £155.86k | £155.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.93k | £55.10k | £171.94k | £14.96k | £15.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £329.51k | £335.91k | £488.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £276.90k | £242.08k | £211.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £107 | £58 | £2.91k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £504.55k | £0 | £555.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £11.33k | £13.12k | £17.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £900 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £542.50k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.