ymddiriedolwyr ODYSSEY PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1045259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Robert Chandler | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
David Edward Scott | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Jennifer Lynn Clark | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Clare Jane Evans | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Janette Ann Hannon | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Simon McCalla | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.