ymddiriedolwyr WORKSOP AND RETFORD HOUSING PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1045334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Antony West | Cadeirydd | 25 February 2016 |
|
|
||||
Paul Dickenson | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Fiona Jane Barton | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
Joy Anne Griffiths | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Lesley Oldcorn | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
Rita Susanne Hobson | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.