Hanes ariannol ST. FAITH'S COMMUNITY AND YOUTH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1045344
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.47k | £107.38k | £107.38k | £130.41k | £130.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.42k | £87.88k | £87.88k | £135.58k | £136.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £272 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.28k | £22.17k | £20.46k | £31.00k | £26.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.