Hanes ariannol Sinfonia Smith Square Hall
Rhif yr elusen: 1045390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £853.20k | £733.45k | £883.16k | £1.55m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £806.64k | £783.56k | £1.23m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.00k | £304.79k | £58.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £110.24k | £179.07k | £554.99k | £710.79k | £246.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £4.31k | £87.04k | £89.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £691.94k | £480.75k | £323.86k | £747.31k | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.03k | £32.09k | £1 | £10 | £136 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £41.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.92k | £5.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £985.33k | £775.29k | £742.83k | £1.07m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.69k | £31.35k | £40.73k | £158.16k | £204.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.48k | £29.11k | £55.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.