Hanes ariannol APPLETON VILLAGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1045488
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.72k | £54.92k | £47.50k | £37.78k | £26.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.60k | £56.19k | £50.57k | £37.88k | £31.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.80k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £41.07k | £0 | £30.12k | £22.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.