ymddiriedolwyr MERCURY MUSICAL DEVELOPMENTS
Rhif yr elusen: 1045606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAN MARTIN GRAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
STEVEN GREENHALGH | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
SARAH REILLY | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||
REBECCA GWYTHER | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||
SUMERAH SRIVASTAVA | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
DANIELLE CLAIRE TARENTO | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES SUTTON | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
STEPHEN MARC PIDCOCK | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.