Hanes ariannol LINKING ENVIRONMENT AND FARMING
Rhif yr elusen: 1045781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.63m | £1.70m | £2.01m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.60m | £1.38m | £1.77m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.49k | £96.08k | £129.71k | £137.82k | £146.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.46k | £131.65k | £134.13k | £122.00k | £175.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.40m | £1.44m | £1.72m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £795 | £913 | £242 | £70 | £23 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.52k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.47m | £1.27m | £1.67m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.45k | £128.63k | £101.13k | £102.55k | £56.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £122 | £662 | £244 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.