Hanes ariannol ALFRISTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1046302
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.48k | £85.99k | £79.75k | £84.94k | £12.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.20k | £74.70k | £83.63k | £97.00k | £16.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.66k | £41.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.55k | £10.15k | £350 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.