ymddiriedolwyr BIDDULPH MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1046347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (98 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Simcock | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Keith Hopkins | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Rob Moseley | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Ian Barber | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Steven Arthur Kirkwood | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Anthony Marks | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
Glenn Bailey | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Brian Willaim Dean | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|
||||
DAVID TILDESLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.