Hanes ariannol THE CITY OF LEEDS YMCA
Rhif yr elusen: 1046439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.45k | £520.88k | £298.41k | £470.42k | £374.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £504.49k | £556.95k | £497.79k | £434.83k | £427.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.27k | £95.65k | £95.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £95.00k | N/A | £37.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £86.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £66.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £306.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £56.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £5.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £463.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £14.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £14.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £78.54k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.