Hanes ariannol INQUEST CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1046650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £823.95k | £796.27k | £1.07m | £842.03k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £824.13k | £844.41k | £838.25k | £993.71k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £753.46k | £767.54k | £1.05m | £826.96k | £1.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.89k | £12.26k | £5.61k | £0 | £11.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.90k | £15.78k | £11.06k | £14.92k | £8.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £700 | £689 | £118 | £147 | £2.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £689 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.03k | £812.83k | £783.37k | £935.85k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.10k | £31.58k | £54.87k | £57.86k | £81.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £9.48k | £9.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £953.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.