ymddiriedolwyr DURSLEY MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1047371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Bryant | Cadeirydd | 22 September 2021 |
|
|
||||
James Irvine | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Roland Halford | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Keith Howard Tibbitts | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|||||
Derek Fletcher | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Graham Gore | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN BLACKIE | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.