ymddiriedolwyr Needingworth Village Hall Trust
Rhif yr elusen: 1047395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Williams | Cadeirydd | 25 May 2022 |
|
|
||||
Meena Biczysko | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Ian Leslie Madden | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Adrian Vincent Dobbyne | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Mark Trevor Hebert | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
MARGARET FOUNTAIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2005 |
|
|
||||
ROY JOHN FOUNTAIN | Ymddiriedolwr | 20 November 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.