ymddiriedolwyr Point North Community Foundation
Rhif yr elusen: 1047625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Chinhengo | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||||
Joanna Margaret Barker MBE | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||||||
Peter William John Locke | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||||||
Emma Ruth O'Rourke | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||||||
Emma Catharine Glover | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||||||
Rebecca Armstrong | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||||
Emily Burns | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||||||
Ann Dolphin OBE | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|||||||||
James Mark Featherstone Fenwick | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||||||
Stephen Hall | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|||||||||
Prof Ray Hudson | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.