Hanes ariannol THE SHREWSBURY FURNITURE SCHEME
Rhif yr elusen: 1047760
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.12k | £143.58k | £137.89k | £150.90k | £155.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.35k | £127.73k | £139.22k | £152.19k | £160.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.71k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £4.96k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.