ymddiriedolwyr ASIST
Rhif yr elusen: 1048075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN CHERYL READ | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jeremy Boughey | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Stephen Gray | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Barbara Martin | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Kevin Day | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||
Michael Creek | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|||||
MARK STEVEN GRAINGER ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.