Hanes ariannol THE ORDERS OF ST JOHN CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1048355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.40m | £137.27m | £142.61m | £142.81m | £146.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.63m | £135.57m | £143.41m | £141.63m | £151.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £61.06m | £63.92m | £65.96m | £66.98m | £73.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.07k | £6.67k | £9.99m | £6.87m | £291.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.87k | £200.23k | £1.23m | £1.86m | £821.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £128.78m | £135.45m | £131.39m | £134.08m | £143.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £2 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.13k | £45.08k | £10.12k | £4.62k | £212.13k | |
|
Incwm - Arall | £1.48m | £1.57m | £998.81k | £6.87m | £2.02m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £118.42k | £32.30k | £33.17k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £129.63m | £135.57m | £143.41m | £141.63m | £151.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.35k | £93.99k | £107.81k | £107.84k | £140.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.