ymddiriedolwyr MARY HARE
Rhif yr elusen: 1048386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Elizabeth Shepherd | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Daniel Clements | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Timothy Mark Polack | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Anne Butcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Michael James Essington Penfold | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Georgina Lilias Cheyne Woods | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Claire Michelle Rowles | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Gillian Bisset | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Sallie Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
ANGUS WILLIAM MCPHAIL | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
ADRIAN MCALPINE | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.