ymddiriedolwyr WARRINGTON GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1048554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BELLAMY | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|
||||
Gordon John Blackshaw | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Stuart Thornton | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Robert George Moore | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Alexander Bullock | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Paul Williams | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Ian Hunt | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
STEPHEN INESON | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
John DORMAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Timothy Mark BOLTON | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
JEAN CARTER | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
||||
SIMON JONES | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|
||||
PETER MARSLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN SEGAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.