ymddiriedolwyr ST THOMAS PASTORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1048671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David O'Brien | Cadeirydd | 16 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Jayne Anderson | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Alison Rachel Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Andrea Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Pauline Sylvia Matthews | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
James Christopher Brambles | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Denise Moorby | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.