Hanes ariannol BAY HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1048685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.86k | £614.83k | £630.89k | £773.07k | £964.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.65k | £482.53k | £626.41k | £566.28k | £758.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £674.98k | £588.64k | £628.80k | £770.45k | £946.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £22.18k | £1.23k | £2.47k | £10.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.89k | £4.02k | £861 | £151 | £7.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £237.90k | £210.61k | £153.89k | £466.11k | £476.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.18k | £472.50k | £620.54k | £553.47k | £714.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.47k | £10.04k | £5.87k | £12.80k | £44.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.16k | £4.92k | £9.43k | £4.92k | £19.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.