ymddiriedolwyr Grace Church, Bolton
Rhif yr elusen: 1049144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jospeh Hoaghton | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Dr Samantha Jane Prout | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Rajitha Edirisinghe | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Eleanor Spielmann | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
JOHN JAMES MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 10 June 2012 |
|
|||||
STEPHANIE BRADBROOK | Ymddiriedolwr | 10 June 2012 |
|
|
||||
BETH CAMERON | Ymddiriedolwr | 10 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.