Hanes ariannol CROYDON YOUTH INFORMATION AND COUNSELLING SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1049307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £597.81k | £717.95k | £953.59k | £1.36m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.14k | £673.93k | £881.72k | £1.22m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £303.46k | N/A | £414.69k | £349.54k | £60.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £303.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.58k | £4.13k | £10.37k | £7.18k | £12.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £545.60k | £673.15k | £893.10k | £1.24m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | £310 | £52 | £335 | £84 | |
|
Incwm - Arall | £48.62k | £40.36k | £50.07k | £115.23k | £98.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.14k | £673.93k | £881.72k | £1.21m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £7.04k | £7.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.89k | £11.50k | £18.04k | £24.37k | £16.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.