Hanes ariannol REIFER MEMORIAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1049361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.75k | £462.83k | £496.22k | £523.91k | £531.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.55k | £442.87k | £454.74k | £509.89k | £512.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £383.16k | £390.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £140.75k | £140.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £497.44k | £502.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £12.44k | £10.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.13k | £2.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £492.31k | £500.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £10.02k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.