Dogfen lywodraethu THE BRASS BANDS OF MARPLE
Rhif yr elusen: 1049405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (154 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31/08/1995 AS AMENDED ON 23/03/2009 AS AMENDED ON 16/08/2010 AS AMENDED ON 06/01/2014 AS AMENDED ON 25/03/2015 as amended on 22 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FOSTER THE ENJOYMENT AND UNDERSTANDING OF BRASS BAND MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN SUPPORT OF OTHER LOCAL CHARITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.