ymddiriedolwyr SOUTH EASTERN GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1049496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Moore | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
John Biggs | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Philip Grohmann | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Eaton | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Peter Gray | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
DUNCAN GARRETT | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
MR STEVE EWING | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.