Dogfen lywodraethu Durham Area Disability Leisure Group
Rhif yr elusen: 1049610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1989 AS AMENDED 26 JANUARY 1995 AND 2 MAY 1995 AND 20 JANUARY 1997 AS AMENDED BY SCHEME DATED 6 DECEMBER 2004 as amended on 09 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WITH DISABILITIES AND IN PARTICULAR THOSE OF WHICH ARE CHILDREN RESIDENT IN DURHAM AND SURROUNDING AREAS BY THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DURHAM AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.