Hanes ariannol CWM TAF MORGANNWG NHS GENERAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1049765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.00k | £1.47m | £783.00k | £627.00k | £353.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.00k | £533.00k | £388.00k | £403.00k | £669.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.00k | £9.50k | £20.55k | £21.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £320.00k | £718.00k | £544.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £7.00k | £0 | £4.00k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £33.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £68.00k | £65.00k | £79.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.04m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £66.00k | £155.00k | £367.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £533.00k | £388.00k | £403.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.00k | £80.00k | £25.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £466.00k | £308.00k | £304.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.