Hanes ariannol ST CATHERINE'S PRE-SCHOOL GROUP
Rhif yr elusen: 1050009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.49k | £132.70k | £126.97k | £128.00k | £123.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.30k | £117.15k | £126.77k | £122.00k | £119.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.03k | N/A | N/A | £71.04k | £94.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.75k | £7.50k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.