Hanes ariannol THE WALTON CENTRE CHARITY
Rhif yr elusen: 1050050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.00k | £808.00k | £529.00k | £380.00k | £443.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £538.00k | £422.00k | £685.00k | £638.00k | £496.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.00k | £655.00k | £504.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £138.00k | £126.00k | £4.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.00k | £27.00k | £21.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £142.00k | £414.00k | £95.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £317.00k | £186.00k | £491.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £221.00k | £236.00k | £194.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.00k | £39.00k | £39.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.