Dogfen lywodraethu THE METANOIA INSTITUTE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 MAR 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 JUL 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 FEB 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC PARTICULARLY BY THE THE PRACTICE OF PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING (B)TO PROMOTE EDUCATION PARTICULARLY IN THE FIELD OF PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING (C)TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.