ymddiriedolwyr 2ND HORSHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1050198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul FELGATE | Cadeirydd | 19 May 2024 |
|
|
||||
Eleri RYLEY | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Ian TURRELL | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Anthony HIGGS | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Jon COTTON | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Emma Howell | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Trish Evans | Ymddiriedolwr | 03 July 2016 |
|
|
||||
Caroline McCurrach | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
||||
Frank Ramsay | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
OLIVER RUPERT PELBROUGH SMITH | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.