ymddiriedolwyr COMMUNITY BY NATURE LTD
Rhif yr elusen: 1050226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES BRETT | Cadeirydd | 04 March 2013 |
|
|||||
Andrea Farrell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Kate Jameson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rita Knight | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
DAVID EGANS | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Kenny OBrien | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
John Webb | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.