ymddiriedolwyr The Leprosy Mission Great Britain
Rhif yr elusen: 1050327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lancaster | Cadeirydd | 15 September 2016 |
|
|
||||
Rachel Wakefield | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Zoica Bakirtzief de SIlva Pereira | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Ram Gidoomal | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Edward Robert Burrows Walker | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Paul Halliday | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Diana White | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
TIMOTHY BROOKS | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
ANNE CHRISTINE FENDICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.