Dogfen lywodraethu DISABILITY SHOOTING GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1050338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 JUN 1995 AS AMENDED ON 19 AUG 1995 AS AMENDED ON 09 OCT 1995 AS AMENDED ON 21 MAY 2005 AS AMENDED ON 01 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THE DISABLED IN PARTICULAR PARAPLEGICS AND TETRAPLEGICS BY THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF THE SPORT OF PARAPLEGIC AND WHEELCHAIR SHOOTING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.