ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH, ORLESTONE
Rhif yr elusen: 1050355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS A BROMFIELD | Cadeirydd | 11 April 2012 |
|
|
||||
Carol Archer | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
Basil Smith | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
Valentine Dorothy Showell | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
LUCHIA McGRORY | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
PRISCILLA FRANCES LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Janet Allen | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Peter Fletcher | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Gillian Bromfield | Ymddiriedolwr | 26 June 2016 |
|
|
||||
Joyce Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
Janette Margaret Ransley | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
ANN PREBBLE | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
||||
BRIAN EDWARD LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.