ymddiriedolwyr BLACKBIRD LEYS NEIGHBOURHOOD SUPPORT SCHEME LTD
Rhif yr elusen: 1050456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY SPRAY | Cadeirydd | 11 January 2017 |
|
|
||||
Peter Edward Nowland | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Cairncross | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Imade Uzoma edosomwan | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Dodds | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
CATHERINE DOROTHY FOOT | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Jesse Erlam | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Carver | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Beverley Elizabeth Humberstone | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|||||
SIMON JULIAN PITKIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CORA SPENCER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Paul John DORNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.