ymddiriedolwyr BURY ST EDMUNDS CONCERT CLUB
Rhif yr elusen: 1050483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Redmond | Cadeirydd | 15 May 2017 |
|
|
||||
Dr Andrew Thomas Sullivan | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MOORE FRCO ADCM | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Charles Simpson | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
LOUISE FELICITY MARTIN | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
SUSAN TANNER | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES DART | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.